序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尤加虎 | 20% | 20万人民币 |
2 | 王先长 | 20% | 20万人民币 |
3 | 王兴花 | 20% | 20万人民币 |
4 | 王先云 | 20% | 20万人民币 |
5 | 徐敬兴 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王先云
|
|
2 |
尤加虎
|
|
3 |
王先长
|
|
4 |
王兴花
|
|
5 |
徐敬兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********0389X组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********5575180U
|
2 | 2015-12-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331082NA000389X 组织机构代码证:685575180
|
统一社会信用代码:*****U
|
3 | 2013-01-09 | 章程修正案备案 |
成员:王先云,王先长,陈群,陈斌,陈永通
|
成员:王先云,尤加虎,徐敬兴,王先长,王兴花
|
4 | 2013-01-09 | 其他事项备案 |
王先云,王先长,陈群,陈斌,陈永通
|
王先云,尤加虎,徐敬兴,王先长,王兴花
|
5 | 2013-01-09 | 高级管理人员备案 |
王先云,王先长,陈群,陈斌 [退出]
|
王先云,尤加虎,徐敬兴,王先长 [新增]
|
6 | 2012-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名:陈斌;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:执行监事姓名:陈永通;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事长 [退出]姓名:王先长;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:副理事长姓名:王先云;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:副理事长
|
姓名:陈斌;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:执行监事姓名:陈群;证件名称:;证件号码:********;性别:女性;职务:副理事长 [新增]姓名:王先长;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:副理事长姓名:王先云;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事长
|
7 | 2012-02-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈永通
|
王先云
|
8 | 2012-02-22 | 组织机构变更 |
姓名: 陈斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 陈永通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长 [退出]姓名: 王先长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副理事长姓名: 王先云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副理事长
|
姓名: 陈斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 陈群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副理事长 [新增]姓名: 王先长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副理事长姓名: 王先云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长
|
9 | 2010-01-12 | 高级管理人员备案 |
姓名:陈利华;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事长 [退出]姓名:陈群;证件名称:;证件号码:********;性别:女性;职务:执行监事 [退出]姓名:陈永通;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:副理事长姓名:王先云;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:副理事长
|
姓名:陈斌;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:执行监事 [新增]姓名:陈永通;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事长姓名:王先长;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:副理事长 [新增]姓名:王先云;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:副理事长
|
10 | 2010-01-12 | 合作社成员信息备案 |
姓名:陈利华;出资额:**;百分比:**% [退出]姓名:陈群;出资额:**;百分比:**%姓名:陈永通;出资额:**;百分比:**%姓名:王春敏;出资额:**;百分比:**% [退出]姓名:王先云;出资额:**;百分比:**%
|
姓名:陈斌;出资额:**;百分比:**% [新增]姓名:陈群;出资额:**;百分比:**%姓名:陈永通;出资额:**;百分比:**%姓名:王先长;出资额:**;百分比:**% [新增]姓名:王先云;出资额:**;百分比:**%
|