序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程立新 | 20% | 3000万人民币 |
2 | 陈美增 | 15% | 2250万人民币 |
3 | 陈佩华 | 15% | 2250万人民币 |
4 | 王春根 | 12.57% | 1885.5万人民币 |
5 | 陈佩滨 | 12.43% | 1864.5万人民币 |
6 | 黄丽萍 | 10% | 1500万人民币 |
7 | 张华斌 | 10% | 1500万人民币 |
8 | 王超云 | 5% | 750万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈佩滨
|
|
2 |
王春根
|
|
3 |
陈佩华
|
|
4 |
程立新
|
|
5 |
陈美增
|
|
6 |
王巧文
|
|
7 |
黄丽萍
|
|
8 |
朱沛祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-18 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 陈佩华、陈佩滨、阮涛涛;清算组负责人: 陈佩滨;地址: 浙江省温岭市松门镇;联系方式: ***********
|
2 | 2017-10-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********334073
|
3 | 2017-10-16 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:李向军;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:陈曦;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2010-04-12 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈美增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 陈佩滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈佩华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 程立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王春根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王巧文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱沛祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2010-04-12 | 法定代表人变更 |
|
陈佩滨
|
6 | 2010-04-12 | 组织机构变更 |
|
姓名: 陈美增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 陈佩滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈佩华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 程立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王春根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王巧文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱沛祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2010-04-12 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 船舶制造,经营进出口业务。
|
8 | 2010-04-12 | 行业代码变更 |
|
行业代码:3751
|
9 | 2009-07-09 | 投资人(股权)备案 |
|
陈佩华:****.*万元:张华斌:****.*万元:王春根:****.*万元:陈佩滨:****万元:陈美增:****万元:王超云:****万元:黄丽萍:****.*万元 [新增]
|
10 | 2007-12-29 | 集团编号升级 |
|
注册号:*****
|