序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王素香 | 66.66667% | 34万人民币 |
2 | 何剑文 | 33.33333% | 17万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王素香
|
|
2 |
何剑文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-19 | 经营范围变更 |
塑料制品制造、加工、销售;货物进出口,技术进出口。
|
塑料制品、汽车配件、机械配件、机床配件、五金配件制造、加工、销售;家具销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-11-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-12-04
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2017-06-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********95313T
|
4 | 2013-04-09 | 住所变更 |
住所: 温岭市松门镇度爿村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:松门镇
|
住所: 温岭市松门镇南洋村东洋闸 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:松门镇
|
5 | 2013-04-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 塑料制品制造、加工、销售。
|
一般经营项目: 塑料制品制造、加工、销售;货物进出口,技术进出口。
|
6 | 2010-09-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 朱凤妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 何剑文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
7 | 2010-09-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱凤妹; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]姓名: 王素香; 出资额: **; 百分比: **.****%
|
姓名: 何剑文; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]姓名: 王素香; 出资额: **; 百分比: **.****%
|
8 | 2010-09-21 | 组织机构变更 |
姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 朱凤妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 何剑文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
9 | 2008-09-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何德华; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出]姓名: 王素香; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
姓名: 朱凤妹; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]姓名: 王素香; 出资额: **; 百分比: **.****%
|
10 | 2008-09-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 何德华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王素香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 朱凤妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|