序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈凡山 | 26.25% | 28.35万人民币 |
2 | 於贻平 | 22.91667% | 24.75万人民币 |
3 | 胡金林 | 21.25% | 22.95万人民币 |
4 | 郭德高 | 16.66667% | 18.0万人民币 |
5 | 陈冬平 | 12.91667% | 13.95万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:14836875X
|
统一社会信用代码:*****5XR
|
2 | 2016-01-18 |
注册号:********组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********6875XR
|
|
3 | 2016-01-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 油泵、油泵配件制造。
|
一般经营项目: 油泵、油泵配件、液压元件制造;货物进出口,技术进出口。
|
4 | 2014-02-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 玉环县珠港镇城关东城路40号 邮政编码: 317600 电话: 7222102住所所在行政区划:玉城街道办事处
|
住所: 玉环县玉城街道南园24号(上岙村) 邮政编码: 317600 电话: 7222102住所所在行政区划:玉城街道办事处
|
5 | 2013-08-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 傅顺池; 出资额: 10.8; 百分比: 10% [退出]姓名: 陈冬平; 出资额: 12.6; 百分比: 11.667%姓名: 郭德高; 出资额: 12.6; 百分比: 11.667%姓名: 胡金林; 出资额: 21.6; 百分比: 20%姓名: 於贻平; 出资额: 23.4; 百分比: 21.666%姓名: 陈凡山; 出资额: 27; 百分比: 25%
|
姓名: 陈冬平; 出资额: 13.95( + 10.71429% ); 百分比: 12.917%姓名: 郭德高; 出资额: 18( + 42.85714% ); 百分比: 16.667%姓名: 胡金林; 出资额: 22.95( + 6.25% ); 百分比: 21.25%姓名: 於贻平; 出资额: 24.75( + 5.76923% ); 百分比: 22.916%姓名: 陈凡山; 出资额: 28.35( + 5% ); 百分比: 26.25%
|
6 | 2013-08-06 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈冬平; 出资额: 10.8; 百分比: 10%姓名: 傅顺池; 出资额: 10.8; 百分比: 10%姓名: 郭德高; 出资额: 19.8; 百分比: 18.333%姓名: 胡金林; 出资额: 19.8; 百分比: 18.333%姓名: 於贻平; 出资额: 21.6; 百分比: 20%姓名: 陈凡山; 出资额: 25.2; 百分比: 23.334%
|
姓名: 傅顺池; 出资额: 10.8; 百分比: 10%姓名: 陈冬平; 出资额: 12.6( + 16.66667% ); 百分比: 11.667%姓名: 郭德高; 出资额: 12.6( - 36.36364% ); 百分比: 11.667%姓名: 胡金林; 出资额: 21.6( + 9.09091% ); 百分比: 20%姓名: 於贻平; 出资额: 23.4( + 8.33333% ); 百分比: 21.666%姓名: 陈凡山; 出资额: 27( + 7.14286% ); 百分比: 25%
|
7 | 2013-02-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈冬平; 出资额: 9; 百分比: 8.33%姓名: 郭德高; 出资额: 18; 百分比: 16.67%姓名: 胡金林; 出资额: 18; 百分比: 16.67%姓名: 傅顺池; 出资额: 19.8; 百分比: 18.33%姓名: 於贻平; 出资额: 19.8; 百分比: 18.33%姓名: 陈凡山; 出资额: 23.4; 百分比: 21.67%
|
姓名: 陈冬平; 出资额: 10.8( + 20% ); 百分比: 10%姓名: 傅顺池; 出资额: 10.8( - 45.45455% ); 百分比: 10%姓名: 郭德高; 出资额: 19.8( + 10% ); 百分比: 18.333%姓名: 胡金林; 出资额: 19.8( + 10% ); 百分比: 18.333%姓名: 於贻平; 出资额: 21.6( + 9.09091% ); 百分比: 20%姓名: 陈凡山; 出资额: 25.2( + 7.69231% ); 百分比: 23.334%
|
8 | 2011-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡金林
|
於贻平
|
9 | 2011-04-11 | 变更注册号 |
注册号: *****67
|
注册号: *****
|
10 | 2011-04-11 | 组织机构变更 |
姓名: 胡金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 於贻平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|