序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王盼攀 | 90% | 90万人民币 |
2 | 王彩莲 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱婉贞
|
|
2 |
王彩莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-06-07 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运(普通货运,国内集装箱运输)服务(许可证有效期至2012年11月27日)。
|
许可经营项目: 货运:普通货运、货物专用运输(集装箱)(许可证有效期至2017年4月15日)。
|
2 | 2012-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王盼攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王盼攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 王彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱婉贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 朱婉贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2012-05-28 | 法定代表人变更 |
王盼攀
|
朱婉贞
|
4 | 2012-05-28 | 组织机构变更 |
姓名: 王彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王盼攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王盼攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 王彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱婉贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 朱婉贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2011-01-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 货运(普通货运,国内集装箱运输)服务(许可证有效期至2010年9月4日)。
|
一般经营项目:
|
6 | 2011-01-11 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 货运(普通货运,国内集装箱运输)服务(许可证有效期至2012年11月27日)。
|
7 | 2008-11-17 | 住所变更 |
住所: 台州市黄岩海棠新村**幢**单元***室 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:东城街道
|
住所: 台州市黄岩区平田乡天平街***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:平田乡
|
8 | 2008-11-17 | 注册号升级 |
注册号: ********111
|
注册号: ********
|
9 | 2007-05-24 | 法定代表人变更 |
姓名: 王彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 王彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 朱金国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 王彩莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 王盼攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 王盼攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
|
10 | 2007-05-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱金国; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 王彩莲; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 王彩莲; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王盼攀; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|