序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄岩区水利电力局 | 100% | 4.200000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-30 | 法定代表人变更 |
鲍如凤
|
陈学飞
|
2 | 2019-12-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:鲍桂文;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:鲍如凤;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:陈学飞;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈学飞;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-11-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:778286249
|
统一社会信用代码:*****5
|
4 | 2008-06-05 | 变更注册号 |
注册号: *****47
|
注册号: *****
|
5 | 2008-05-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈学飞
|
鲍如凤
|
6 | 2005-08-08 | 名称变更 |
黄岩区西溪水库水电管理站
|
台州市黄岩区西溪水库水电管理站
|
7 | 2000-03-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
鲍桂文
|
陈学飞
|
8 | 2000-03-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 鲍桂文;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|
姓名: 陈学飞;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|