序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州市黄岩经济开****集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄官兴
|
|
2 |
王福国
|
|
3 |
陈基础
|
|
4 |
黄金顺
|
|
5 |
屈道华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-17 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-09-17 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2018-09-17 | 住所变更 |
|
|
4 | 2016-05-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2014-08-15 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2014-08-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
7 | 2014-08-15 | 组织机构变更 |
|
|
8 | 2009-02-09 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2009-02-09 | 实收资本变更 |
|
|
10 | 2009-02-09 | 注册资本(金)变更 |
|
|