序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯博 | 60% | 1200万人民币 |
2 | 谢良宇 | 40% | 800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢良宇
|
|
2 |
林云琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********33361
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********97989P
|
2 | 2014-12-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢良宇; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 林云琴; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 谢良宇; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 冯博; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2013-05-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(许可证有效期至2014年6月30日止)。
|
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(许可证有效期至2017年6月30日止)。
|
4 | 2012-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯灵德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 唐国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 谢良宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张丽丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周福根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 周健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 林云琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 谢良宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 谢良宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
5 | 2012-12-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 台州市太平海运有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 台州华能燃料有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 谢良宇; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 林云琴; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2012-12-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
冯灵德
|
谢良宇
|
7 | 2012-12-17 | 组织机构变更 |
姓名: 冯灵德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 唐国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 谢良宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张丽丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周福根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 周健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 林云琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 谢良宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 谢良宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2011-06-30 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(筹建许可证有效期至2010年9月22日止)。
|
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(许可证有效期至2014年6月30日止)。
|