序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈大春 | 25% | 12.5万人民币 |
2 | 周瑜华 | 25% | 12.5万人民币 |
3 | 许宝友 | 25% | 12.5万人民币 |
4 | 王金方 | 12.5% | 6.25万人民币 |
5 | 许宝云 | 12.5% | 6.25万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****T
|
2 | 2015-10-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨福妹
|
许宝友
|
3 | 2012-05-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
许宝友
|
杨福妹
|
4 | 2008-09-17 | 变更注册号 |
注册号: *****39
|
注册号: *****
|
5 | 2008-09-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 修理船长45米及以下钢质渔业船舶(《渔业船舶建造修理工厂认可证书》有效期至2010年12月3日)。 行业代码: 3751经营方式: 修理。
|
经营范围: 船舶修造。行业代码: 3751兼营: 小五金销售。经营方式: 修造,销售。
|
6 | 2007-01-30 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 修理船长30米及以下钢质渔船(有效期至2006年11月12日)。行业代码: 3751兼营: 经营方式: 修理。
|
经营范围: 修理船长45米及以下钢质渔业船舶(《渔业船舶建造修理工厂认可证书》有效期至2010年12月3日)。 行业代码: 3751经营方式: 修理。
|
7 | 2004-03-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 周冬福; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 12.5; 百分比: 25% [退出]
|
姓名: 周瑜华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 12.5; 百分比: 25% [新增]
|
8 | 2004-03-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周冬福
|
许宝友
|
9 | 2004-03-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈大春; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 6.25; 百分比: 12.5% [退出]
|
姓名: 王金方; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 6.25; 百分比: 12.5% [新增]
|
10 | 2004-03-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 苏可夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 6.25; 百分比: 12.5% [退出]
|
姓名: 许宝云; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 6.25; 百分比: 12.5% [新增]
|