序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶传勇 | 80% | 864万人民币 |
2 | 潘丽华 | 15% | 162万人民币 |
3 | 张加敏 | 5% | 54万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶传勇
|
|
2 |
胡杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-07 | 出资比例备案 |
姓名: 叶传勇; 出资额: ***.*万; 百分比: **%姓名: 张加敏; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 胡杰; 出资额: **.*万; 百分比: *%
|
姓名: 叶传勇; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张加敏; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 潘丽华; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
2 | 2017-03-07 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
3 | 2017-03-07 | 出资比例备案 |
姓名: 叶传勇; 出资额: 907.2万; 百分比: 84%姓名: 张加敏; 出资额: 108万; 百分比: 10%姓名: 胡杰; 出资额: 64.8万; 百分比: 6%
|
姓名: 叶传勇; 出资额: 864万; 百分比: 80%姓名: 张加敏; 出资额: 54万; 百分比: 5%姓名: 潘丽华; 出资额: 162万; 百分比: 15%
|
4 | 2017-03-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡杰; 出资额: **.*万; 百分比: *% [退出]姓名: 张加敏; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 叶传勇; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
|
姓名: 张加敏; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 潘丽华; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 叶传勇; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2016-12-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 利用互联网销售:汽车、汽车零部件、纺织、服装及家庭用品、体育用品、文具用品、电子产品、工艺品;旅游咨询服务,经济与商务咨询,汽车租赁,软件和信息技术服务,广告服务,大型活动组织服务。
|
一般经营项目: 利用互联网销售:汽车、汽车零部件、纺织、服装及家庭用品、体育用品、文具用品、电子产品、工艺品;旅游咨询服务;汽车租赁;软件和信息技术服务;广告服务;大型活动组织服务;社会经济咨询;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务)。
|
6 | 2016-10-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘君富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 叶传勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 胡杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶传勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶传勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2016-10-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡杰; 出资额: **.*; 百分比: *%姓名: 张加敏; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 叶传勇; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 潘君富; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 胡杰; 出资额: **.*; 百分比: *%姓名: 张加敏; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 叶传勇; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
8 | 2016-10-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘君富
|
叶传勇
|
9 | 2016-10-24 | 组织机构变更 |
姓名: 胡杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘君富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 叶传勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 胡杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶传勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶传勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2016-08-12 | 章程修正案备案 |
详见资料
|
详见资料
|