序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
颜征昊
|
|
2 |
徐强
|
|
3 |
陈玲玲
|
|
4 |
王诗依
|
|
5 |
章敏杰
|
|
6 |
赵临骅
|
|
7 |
赖中义
|
|
8 |
陈诗航
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2022-06-21 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2020-05-14 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2020-05-14 | 联系电话变更 |
|
|
7 | 2016-02-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2016-02-01 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2014-11-28 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2014-11-28 | 法定代表人变更 |
|
|