序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆才根 | 70% | 89.6万人民币 |
2 | 林丽清 | 30% | 38.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林丽清
|
|
2 |
陆才根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-24 | 住所变更 |
住所: 台州市鑫泰广场E幢*层**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 台州市鑫泰广场E幢*层**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
2 | 2017-02-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2008/10/20 至 2018/10/19
|
营业期限: 2008/10/20 至 2038/10/19
|
3 | 2016-07-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:680746761
|
统一社会信用代码:*****J
|
4 | 2016-07-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********46761J
|
5 | 2014-08-19 | 住所变更 |
住所: 台州市耀达大厦**层B区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:台州市辖区
|
住所: 台州市鑫泰广场E幢*层**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:台州市辖区
|
6 | 2014-08-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 化工原料(不含危险化学品及其它需经前置审批的项目),货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定需经审批的,批准后经营)。
|
一般经营项目: 化工产品销售;货物和技术进出口。
|
7 | 2012-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林丽清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 林丽清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 林丽清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2012-07-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆才根
|
林丽清
|
9 | 2012-07-27 | 组织机构变更 |
姓名: 林丽清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 林丽清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 林丽清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2011-09-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 林丽清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 陆才根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|