序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伟星集团有限公司 | 100% | 7200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牟再辉
|
|
2 |
徐有智
|
|
3 |
吴卫国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江伟星环境建设有限公司仙居分公司
|
戴子强 | 2022-05-12 |
2 |
浙江伟星环境建设有限公司余干县分公司
|
戴子强 | 2020-08-18 |
3 |
浙江伟星环境建设有限公司永康分公司
|
王玲红 | 2020-06-30 |
4 |
浙江伟星环境建设有限公司平和分公司
|
王玲红 | 2020-04-07 |
5 |
浙江伟星环境建设有限公司温岭分公司
|
李晨 | 2020-01-08 |
6 |
浙江伟星环境建设有限公司独山分公司
|
张平 | 2018-11-09 |
7 |
浙江伟星环境建设有限公司石狮分公司
|
张平 | 2018-05-21 |
8 |
浙江伟星环境建设有限公司淳安分公司
|
牟锡良 | 2017-12-25 |
9 |
浙江伟星环境建设有限公司珠海分公司
|
张平 | 2017-11-01 |
10 |
浙江伟星环境建设有限公司贵州分公司
|
张平 | 2017-09-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐有智; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈利勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 牟再辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 吴卫国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐有智; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 牟再辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
2 | 2021-03-09 | 法定代表人变更 |
牟再辉
|
牟再辉
|
3 | 2021-03-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:高巳英;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:毛文珍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:高巳英;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡超超;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-03-09 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
5 | 2021-03-09 | 出资比例备案 |
企业名称: 临海市伟星房地产开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 伟星集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 伟星集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
6 | 2021-03-09 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-03-09 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2021-03-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 伟星集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 临海市伟星房地产开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 伟星集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
9 | 2021-03-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-05-17
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2021-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐有智; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈利勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 牟再辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 徐有智; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈利勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 牟再辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|