序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永源集团有限公司 | 100% | 4500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王怀义
|
|
2 |
吴海英
|
|
3 |
杨建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王怀义;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:郑迪初;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:王怀义;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王怀义;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-11-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-06-23
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39693
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********585952
|
4 | 2015-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈晓青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 李书通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王怀义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 王怀义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴海英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2015-03-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 通宇控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 永源集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 永源集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
6 | 2015-03-19 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
7 | 2014-02-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 通宇控股集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 永源集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 通宇控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]企业名称: 永源集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2014-02-27 | 注册资本(金)变更 |
6500
|
4500( - 30.76923% )
|
9 | 2014-02-27 | 实收资本变更 |
6500
|
4500( - 30.76923% )
|
10 | 2011-12-05 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 台州万事通国际贸易有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 永源集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 通宇控股集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 永源集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|