序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘桦 | 60.78432% | 31.0万人民币 |
2 | 余敏富 | 11.76471% | 6.0万人民币 |
3 | 汪裕足 | 7.84314% | 4.0万人民币 |
4 | 郑坚 | 5.88235% | 3.0万人民币 |
5 | 陈先华 | 3.92157% | 2.0万人民币 |
6 | 娄丽华 | 3.92157% | 2.0万人民币 |
7 | 张秀菊 | 2.94118% | 1.5万人民币 |
8 | 邵岳跃 | 2.94118% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘桦
|
|
2 |
余敏富
|
|
3 |
娄丽华
|
|
4 |
郑坚
|
|
5 |
张芳芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余敏富; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 娄丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王凤香; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余敏富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 娄丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 娄丽华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-03-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2024-11-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2021-03-05 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2020-11-03 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
5 | 2020-11-03 | 住所变更 |
浙江省临海大道西***号
|
浙江省台州市临海市大洋街道临海总部经济商务区*幢**楼(自主申报)
|
6 | 2018-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余敏富; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 娄丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李舜东; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 余敏富; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 娄丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王凤香; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2017-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余敏富; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 李舜东; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈聪聪; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 余敏富; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 娄丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李舜东; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 潘桦; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2017-07-26 | 章程备案 |
|
章程调整
|
9 | 2017-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余敏富; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 李舜东; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 潘桦; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 潘桦; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 郑坚; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陈聪聪; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 余敏富; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 娄丽萍; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 李舜东; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 潘桦; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 潘桦; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 郑坚; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
10 | 2017-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张秀菊; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 邵岳跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 娄丽华; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 陈先华; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 郑坚; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 汪裕足; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 余敏富; 出资额: *万; 百分比: **.**%姓名: 陈聪聪; 出资额: *万; 百分比: **.**% [退出]姓名: 潘桦; 出资额: **万; 百分比: **.****%
|
姓名: 张秀菊; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 邵岳跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%姓名: 娄丽华; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 陈先华; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 郑坚; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 汪裕足; 出资额: *万; 百分比: *.**%姓名: 余敏富; 出资额: *万; 百分比: **.**%姓名: 潘桦; 出资额: **万; 百分比: **.****%
|