序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐叨总 | 80% | 864万人民币 |
2 | 徐晨曦 | 20% | 216万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐叨总
|
|
2 |
徐晨曦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
临海市东海建筑劳务有限公司广州分公司
|
徐叨总 | 2013-12-13 |
2 |
浙江增丰建筑劳务有限公司沈阳分公司
|
徐叨总 | 2013-08-19 |
3 |
临海市东海建筑劳务有限公司合肥分公司
|
徐叨总 | 2013-05-15 |
4 |
临海市东海建筑劳务有限公司成都分公司
|
徐叨总 | 2010-12-30 |
5 |
临海市东海建筑劳务有限公司东莞分公司
|
徐叨总 | 2010-06-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********63330
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********82206Y
|
2 | 2015-07-07 | 名称变更 |
临海市东海建筑劳务有限公司
|
浙江增丰建筑劳务有限公司
|
3 | 2013-04-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐晨曦; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 徐叨总; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 徐晨曦; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 徐叨总; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2013-04-25 | 注册资本(金)变更 |
550
|
1080( + 96.36364% )
|
5 | 2013-04-25 | 实收资本变更 |
550
|
1080( + 96.36364% )
|
6 | 2012-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李雪妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 徐晨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2012-02-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐叨总; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李雪妹; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐晨曦; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增]姓名: 徐叨总; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
8 | 2012-02-22 | 注册资本(金)变更 |
310
|
550( + 77.41935% )
|
9 | 2012-02-22 | 实收资本变更 |
310
|
550( + 77.41935% )
|
10 | 2012-02-22 | 组织机构变更 |
姓名: 李雪妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 徐晨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐叨总; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|