序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李勇;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:***********@wo.cn;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:段欢欢;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:***********@wo.cn;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王余星;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:wangyx**@chinaunicom.cn;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:段欢欢;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:***********@wo.cn;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2022-01-12 | 联系电话变更 |
*******
|
********
|
3 | 2022-01-12 | 负责人变更 |
胡晓 [退出]
|
王振华 [新增]
|
4 | 2019-09-17 | 负责人变更 |
姚海峰 [退出]
|
胡晓 [新增]
|
5 | 2016-06-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:725868253
|
统一社会信用代码:*****R
|
6 | 2014-11-17 | 负责人变更 |
肖达明 [退出]
|
姚海峰 [新增]
|
7 | 2014-11-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
肖达明
|
姚海峰
|
8 | 2013-01-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王小鲁
|
肖达明
|
9 | 2012-07-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王立军
|
王小鲁
|
10 | 2008-11-18 | 变更注册号 |
注册号: 企独浙台分字第00095号
|
注册号: ********
|