序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李明友 | 37.5% | 1875.0万人民币 |
2 | 李保法 | 37.5% | 1875.0万人民币 |
3 | 王云富 | 25% | 1250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李保法
|
|
2 |
王云富
|
|
3 |
李明友
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李保法、李明友、王云富;清算组负责人: 李保法;地址: 台州市椒江区海门街道岩头村;联系方式: ***********
|
2 | 2011-01-14 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李保法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李明友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王云富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2011-01-14 | 组织机构变更 |
|
姓名: 李保法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李明友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王云富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2011-01-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
李保法
|
5 | 2010-03-05 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李保法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李明友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李寿佃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2010-03-05 | 组织机构变更 |
|
姓名: 李保法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李明友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李寿佃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
7 | 2010-03-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
李寿佃
|
8 | 2009-08-30 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
经营范围: 船舶制造(凭有效许可证生产);船台租赁。行业代码: 3751
|
9 | 2008-04-24 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 王云富; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 李保法; 出资额: ****; 百分比: **.*%姓名: 李明友; 出资额: ****; 百分比: **.*%
|
10 | 2008-04-24 | 注册资本(金)变更 |
|
5000( + 400% )
|