序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林冬明 | 87.5% | 262.5万人民币 |
2 | 林毅 | 8.33333% | 25.0万人民币 |
3 | 林力 | 4.16667% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林冬明
|
|
2 |
林毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:江海丽;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:林冬明;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:林毅;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:叶晓燕;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-09-13 | 经营范围(业务范围)变更 |
玻璃工艺品、玩具礼品加工、销售。
|
齿轮、齿轮减、变速箱、汽车零部件制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-09-13 | 行业代码变更 |
2439:其他工艺美术品制造
|
3452:齿轮及齿轮减、变速箱制造
|
4 | 2017-09-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2017-11-10
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2017-09-13 | 名称变更 |
温岭市三名玩具有限公司
|
温岭市三名齿轮有限公司
|
6 | 2016-03-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********98867X
|
7 | 2011-02-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡文君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 林冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 林冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 林冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2011-02-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡文君; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出]姓名: 毛晨光; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出]姓名: 毛旭红; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出]姓名: 林冬明; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%
|
姓名: 林力; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增]姓名: 林毅; 出资额: **; 百分比: *.**% [新增]姓名: 林冬明; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%
|
9 | 2007-10-10 | 注册号升级 |
注册号: ********784
|
注册号: ********
|
10 | 2007-10-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 蔡文君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 林冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 蔡文君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 林冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 林冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理
|