序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王嫣丽 | 90% | 3222.0万人民币 |
2 | 李胤颉 | 10% | 358.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王嫣丽
|
|
2 |
李胤颉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-04-20 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2018-04-02 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2018-04-02 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2016-07-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2015-03-05 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2013-01-16 | 许可经营项目变更 |
|
|
8 | 2010-05-24 | 名称变更 |
|
|
9 | 2010-05-24 | 一般经营项目变更 |
|
|
10 | 2010-05-05 | 许可经营项目变更 |
|
|