序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄祥游 | 66.7% | 3.335万人民币 |
2 | 李素芳 | 33.3% | 1.665万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄祥游
|
|
2 |
李素芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 注册资本(金)变更 |
***
|
*
|
2 | 2021-04-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄祥游; 出资额: **.**万; 百分比: **.*%;姓名: 李素芳; 出资额: **.**万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 黄祥游; 出资额: *.***万; 百分比: **.*%;姓名: 李素芳; 出资额: *.***万; 百分比: **.*%;
|
3 | 2021-04-13 | 联系电话变更 |
*******
|
***********
|
4 | 2016-12-16 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
5 | 2016-12-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李素芳; 出资额: **.**; 百分比: **.*%姓名: 黄祥游; 出资额: **.**; 百分比: **.*%
|
姓名: 李素芳; 出资额: **.**; 百分比: **.*%姓名: 黄祥游; 出资额: **.**; 百分比: **.*%
|
6 | 2016-12-16 | 注册资本(金)变更 |
50
|
120( + 140% )
|
7 | 2016-05-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********43549
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********006386
|
8 | 2013-04-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄海旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李素芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2013-04-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 黄海旭; 出资额: **.**; 百分比: **.*% [退出]姓名: 黄祥游; 出资额: **.**; 百分比: **.*%
|
姓名: 李素芳; 出资额: **.**; 百分比: **.*% [新增]姓名: 黄祥游; 出资额: **.**; 百分比: **.*%
|
10 | 2013-04-12 | 组织机构变更 |
姓名: 黄海旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄祥游; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李素芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|