序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国开****展基金有限公司 | 60% | 7500.0万人民币 |
2 | 天台县国有资本运营有限公司 | 40% | 5000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁宇杰
|
|
2 |
王金满
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨日贵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 杨日贵; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 汪志鸿; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 王金满; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 袁宇杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 袁宇杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
2 | 2019-02-22 | 法定代表人变更 |
杨日贵
|
袁宇杰
|
3 | 2018-08-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 天台县天新城建设开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 天台县国有资本运营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
4 | 2016-11-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44169
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********19692E
|
5 | 2016-11-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 天台县天新城建设开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 天台县天新城建设开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
6 | 2016-11-07 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2013-5-22 至 2033-5-21
|
营业期限: 2013-5-22 至
|
7 | 2016-11-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 城市及农村基础设施开****建设。
|
一般经营项目: 城市及农村基础设施开****建设;房屋拆迁安置服务。
|
8 | 2016-11-07 | 注册资本(金)变更 |
5000
|
12500( + 150% )
|
9 | 2016-11-07 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2014-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 袁相伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 袁相伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 张加强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 汪志鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨日贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨日贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|