序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温岭市交通旅游集团有限公司 | 100% | 3100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍朝华
|
|
2 |
陈新波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温岭市燃料总公司玉环分公司
|
徐剑鹤 | 2014-06-23 |
2 |
温岭市燃料总公司润滑油分公司
|
李建武 | 2004-03-16 |
3 |
温岭市燃料有限公司城东润滑油配送中心
|
郭秀群 | 2002-09-11 |
4 |
温岭市燃料有限公司城北加油站
|
伍朝华 | 2001-11-26 |
5 |
温岭市燃料有限公司滨海永安柴油润滑油供应站
|
陈新波 | 2001-08-13 |
6 |
温岭市燃料有限公司石桥加油站
|
伍朝华 | 2001-02-22 |
7 |
温岭市燃料有限公司城东租赁分公司
|
许海营 | 2001-01-19 |
8 |
温岭市燃料总公司镇海办事处
|
王宏威 | 2000-12-01 |
9 |
温岭市燃料总公司金属材料分公司
|
毛富国 | 2000-04-11 |
10 |
温岭市燃料有限公司太平特种油品分公司
|
王晨 | 1999-11-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-27 | 章程备案 |
|
根据2022年5月24日的股东决定修改公司章程
|
2 | 2022-03-21 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 温岭市交通旅游集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
3 | 2022-02-22 | 法定代表人变更 |
|
伍朝华
|
4 | 2022-02-22 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 伍朝华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 伍朝华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈新波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
|
金国平
|
6 | 2021-11-12 | 名称变更 |
|
温岭市燃料有限公司
|
7 | 2021-11-12 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:姜文;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金国平;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2021-11-12 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 温岭市国有资产经营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
9 | 2021-11-12 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2021-11-12 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|