序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋行文 | 50% | 25万人民币 |
2 | 蒋行志 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋行文
|
|
2 |
蒋行志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********69135
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********7586X1
|
2 | 2016-12-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-8-8 至 2016-8-7
|
营业期限: 2006-8-8 至
|
3 | 2011-08-18 | 变更注册号 |
注册号: ********766
|
注册号: ********69135
|