序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄永华 | 80% | 262.4万人民币 |
2 | 梁文丽 | 20% | 65.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄永华
|
|
2 |
梁文丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄永华; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 黄丽斌; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 梁文丽; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 黄永华; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 梁文丽; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-03-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄永华; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 陈再平; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 黄永华; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 黄丽斌; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 梁文丽; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈再平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄永华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄永华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 梁文丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄永华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄永华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
4 | 2017-11-10 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2017-11-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林如华;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:黄永华;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:黄永华;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
6 | 2017-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林如华; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 林如华; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]姓名: 黄永华; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 陈再平; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄永华; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 黄永华; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
|
7 | 2017-11-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄永华; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%姓名: 林如华; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 陈再平; 出资额: ***.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 黄永华; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
|
8 | 2017-11-10 | 法定代表人变更 |
林如华
|
黄永华
|
9 | 2016-06-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********56816
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********170336
|
10 | 2015-04-29 | 住所变更 |
住所: 台州市路桥区金清镇先锋村*区**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:金清镇
|
住所: 台州市路桥区金清镇塘上村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:金清镇
|