序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋建华
|
|
2 |
王国方
|
|
3 |
张赞峰
|
|
4 |
田海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕赫轩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 宋建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 宋建华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 王国方; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 田海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 宋建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 宋建华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张赞峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王国方; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 田海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2017-03-08 | 经营范围(业务范围)变更 |
饲料原料、有机肥料生产,销售自产产品;生物技术、环境技术服务与咨询。
|
饲料原料、饲料添加剂、有机肥料生产,销售自产产品;生物技术、环境技术服务与咨询,污水处理及其再生利用的技术咨询、技术服务、技术开****、技术转让,资源再生及综合利用技术开****及其应用;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: JING BO WANG; 证件名称: ; 证件号码: G********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: LEO GERARD GINGRAS; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: TIMOTHY MICHAEL WILSON; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 胡福林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 胡福林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 田海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 吕赫轩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宋建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 宋建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 田海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: JING BO WANG; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: LEO GERARD GINGRAS; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: TIMOTHY MICHAEL WILSON; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 胡福林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 胡福林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 田海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 吕赫轩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宋建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 宋建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 田海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2016-06-08 | 名称变更 |
台州艾希尔生物科技有限公司
|
协赛(台州)生物科技有限公司
|
6 | 2016-06-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡福林
|
宋建华
|
7 | 2016-06-08 | 组织机构变更 |
姓名: JING BO WANG; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: LEO GERARD GINGRAS; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: TIMOTHY MICHAEL WILSON; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 胡福林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 胡福林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 田海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 吕赫轩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宋建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 宋建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 田海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王国方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2016-02-24 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
9 | 2016-02-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********63023F
|
10 | 2016-02-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 艾希尔中国有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 艾希尔中国有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人
|