序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡建华 | 80% | 1600万人民币 |
2 | 杨灵华 | 20% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡建华
|
|
2 |
贾久函
|
|
3 |
张艳
|
|
4 |
杨灵华
|
|
5 |
张君勇
|
|
6 |
唐卫中
|
|
7 |
唐柏桥
|
|
8 |
杨卫君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-11-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 贾久函; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 唐柏桥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 唐卫中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨卫君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席 [新增]姓名: 张君勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
|
2 | 2013-11-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2009-11-19 至 2019-11-18
|
营业期限: 2009-11-19 至 9999-9-9
|
3 | 2013-11-08 | 名称变更 |
台州市久唐电气设备有限公司
|
浙江普航电子股份有限公司
|
4 | 2013-11-08 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2013-11-08 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 贾久函; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 唐柏桥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 唐卫中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨卫君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席 [新增]姓名: 张君勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
|
6 | 2013-09-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨灵华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 蔡建华; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 杨灵华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 蔡建华; 出资额: ****; 百分比: **%
|
7 | 2013-09-16 | 注册资本(金)变更 |
620
|
2000( + 222.58065% )
|
8 | 2013-09-16 | 实收资本变更 |
620
|
2000( + 222.58065% )
|
9 | 2012-05-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李志国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李志国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 潘俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 蔡建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 杨灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2012-05-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李志国; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 潘俊杰; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 杨灵华; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 蔡建华; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|