序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 负责人变更 |
王昌益 [退出]
|
贺阳 [新增]
|
2 | 2021-05-28 | 负责人变更 |
林晓 [退出]
|
王昌益 [新增]
|
3 | 2020-01-13 | 负责人变更 |
王妙春 [退出]
|
林晓 [新增]
|
4 | 2018-11-12 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2018-11-12 | 负责人变更 |
景海宾 [退出]
|
王妙春 [新增]
|
6 | 2017-03-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴范明,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:梁明军,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吴范明,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:黄巧萍,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-03-16 | 负责人变更 |
陈平 [退出]
|
景海宾 [新增]
|
8 | 2017-03-16 |
原联络员姓名:吴范明,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:******** , 原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,原联络人员证件号码:********,原财务负责人姓名:梁明军,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:********,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:吴范明,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:******** , 现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,现联络人员证件号码:********,现财务负责人姓名:黄巧萍,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,现财务负责人身份证件号码:********
|
|
9 | 2017-03-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈平
|
景海宾
|
10 | 2015-10-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****W
|