序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 负责人变更 |
项君 [退出]
|
郭总军 [新增]
|
2 | 2018-11-16 | 负责人变更 |
董燕燕 [退出]
|
项君 [新增]
|
3 | 2018-11-16 | 法定代表人变更 |
董燕燕
|
项君
|
4 | 2017-09-26 | 负责人变更 |
胡志勇 [退出]
|
董燕燕 [新增]
|
5 | 2017-09-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谢亚婷;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:陈小明;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:尤卫东;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈和明;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-09-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:782948655
|
统一社会信用代码:*****C
|
7 | 2017-09-26 | 法定代表人变更 |
胡志勇
|
董燕燕
|
8 | 2014-10-11 | 负责人变更 |
黄津 [退出]
|
胡志勇 [新增]
|
9 | 2014-10-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄津
|
胡志勇
|
10 | 2011-09-15 | 负责人变更 |
胡志勇 [退出]
|
黄津 [新增]
|