序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-05 | 负责人变更 |
潘以将 [退出]
|
吕亮亮 [新增]
|
2 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
潘以将
|
吕亮亮
|
3 | 2018-07-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘以将;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈春莲;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:徐红敏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张名扬;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:848242330
|
统一社会信用代码:*****Q
|
5 | 2015-08-21 | 负责人变更 |
郑仁勇 [退出]
|
潘以将 [新增]
|
6 | 2015-08-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑仁勇
|
潘以将
|
7 | 2011-07-08 | 变更注册号 |
注册号: *****00
|
注册号: *****
|
8 | 2011-07-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
童晓星
|
郑仁勇
|
9 | 2011-07-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 中国银监会批准的业务,范围以批准文件所列的为准。
|
10 | 2011-07-04 | 行业代码变更 |
行业代码:6800
|
行业代码:6820
|