序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-28 | 联系电话变更 |
|
***********
|
2 | 2020-07-28 | 负责人变更 |
|
李昇泽 [新增]
|
3 | 2017-07-18 | 负责人变更 |
|
陈建亮 [新增]
|
4 | 2017-07-18 | 法定代表人变更 |
|
陈建亮
|
5 | 2015-11-27 | 负责人变更 |
|
张扬胜 [新增]
|
6 | 2015-11-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****0
|
7 | 2015-11-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
张扬胜
|
8 | 2011-07-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
李松柏
|
9 | 2010-09-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
钱红英
|
10 | 2009-11-17 | 变更注册号 |
|
注册号: *****
|