序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-02 | 法定代表人变更 |
徐日正
|
柯甫朝
|
2 | 2017-06-02 | 负责人变更 |
徐日正 [退出]
|
柯甫朝 [新增]
|
3 | 2015-11-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********86140E
|
4 | 2015-11-12 | 营业场所变更 |
住所: 玉环县楚门镇城郊村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:楚门镇
|
住所: 玉环县楚门镇南兴街**号(西南村) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:楚门镇
|
5 | 2015-03-06 | 负责人变更 |
裘旦彬 [退出]
|
徐日正 [新增]
|
6 | 2015-03-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
裘旦彬
|
徐日正
|
7 | 2012-02-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构
|
有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
|
8 | 2011-07-25 | 负责人变更 |
黄小帆 [退出]
|
裘旦彬 [新增]
|
9 | 2011-07-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄小帆
|
裘旦彬
|
10 | 2008-11-26 | 变更注册号 |
注册号: 企独浙台分字第001204号
|
注册号: ********
|