序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-22 | 负责人变更 |
金赛杰 [退出]
|
於伟欣 [新增]
|
2 | 2021-10-22 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2021-05-28 | 负责人变更 |
林伟 [退出]
|
金赛杰 [新增]
|
4 | 2021-05-28 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国银行股份有限公司; 注册号: ;
|
企业名称: 中国银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
5 | 2019-05-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:江海滨;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:项倩;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:林永法;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:项倩;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-05-29 | 负责人变更 |
王佳俊 [退出]
|
林伟 [新增]
|
7 | 2019-05-29 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国银行股份有限公司温岭支行; 注册号: *****08
|
企业名称: 中国银行股份有限公司; 注册号:
|
8 | 2016-09-13 | 负责人变更 |
许长松 [退出]
|
王佳俊 [新增]
|
9 | 2016-09-13 | 法定代表人变更 |
许长松
|
王佳俊
|
10 | 2015-11-18 | 负责人变更 |
俞勇 [退出]
|
许长松 [新增]
|