序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-05 | 负责人变更 |
陈小平 [退出]
|
王美云 [新增]
|
2 | 2020-08-05 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
3 | 2018-05-22 | 负责人变更 |
徐迅 [退出]
|
陈小平 [新增]
|
4 | 2018-05-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐迅;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡晓焕;原财务负责人固定电话:************;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:陈小平;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈小平;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
徐迅
|
陈小平
|
6 | 2018-05-22 | 住所变更 |
玉环市珠港镇城关康育南路*号
|
浙江省玉环市玉城街道康育南路*号
|
7 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:683107391
|
统一社会信用代码:*****P
|
8 | 2015-09-15 | 负责人变更 |
王仁聪 [退出]
|
徐迅 [新增]
|
9 | 2015-09-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王仁聪
|
徐迅
|
10 | 2013-04-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
赵章
|
王仁聪
|