序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 20% | 4000万人民币 |
2 | 琦星智能科技股份有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
3 | 郑孝善 | 10% | 2000万人民币 |
4 | 李建云 | 10% | 2000万人民币 |
5 | 浙江环松科技工业有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
6 | 苏茂根 | 10% | 2000万人民币 |
7 | 李瑞元 | 10% | 2000万人民币 |
8 | 台州奥星纳机械有限公司 | 10% | 2000万人民币 |
9 | 玉环华盛缝制机械有限公司 | 5% | 1000万人民币 |
10 | 叶祥法 | 5% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑞元
|
|
2 |
李建云
|
|
3 |
赵章
|
|
4 |
杨合绸
|
|
5 |
雷华斌
|
|
6 |
许道火
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-11 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李瑞元,李建云,叶祥法,苏茂根,郑孝善、林子春、许夏钧、梁世海、李辉、林燕;清算组组长: 李瑞元;地址: 玉环县玉城街道城中路***号;联系方式: ***********
|
2 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********88145B
|
3 | 2015-02-10 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 叶祥法; 出资额: ****; 百分比: *% [新增]企业名称: 玉环华盛缝制机械有限公司; 出资额: ****; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 李建云; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 李瑞元; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 苏茂根; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]企业名称: 台州奥星纳机械有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江环松科技工业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江琦星电子有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]姓名: 郑孝善; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2015-02-10 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 雷华斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李建云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 李瑞元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 许道火; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增]姓名: 杨合绸; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
5 | 2015-02-10 | 组织机构变更 |
|
姓名: 雷华斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李建云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 李瑞元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 许道火; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增]姓名: 杨合绸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2014-04-08 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 雷华斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李建云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 李瑞元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 苏光明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许夏钧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张锡兵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
7 | 2014-04-08 | 住所变更 |
|
住所: 玉环县玉城街道城中路***号 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:玉城街道办事处
|
8 | 2014-04-08 | 组织机构变更 |
|
姓名: 陈龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 雷华斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李建云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 李瑞元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 苏光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许夏钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张锡兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 赵章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|