序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 九鼎建设集团股份有限公司 | 50.2997% | 7548.98万人民币 |
2 | 应奇益 | 30.92051% | 4640.55万人民币 |
3 | 徐云飞 | 18.77978% | 2818.47万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋将
|
|
2 |
郏卫红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
九鼎房地产有限公司赤峰分公司
|
李鑫 | 2011-04-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王荣富;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:林汝仁;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:王荣富;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:蒋将;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-06-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王荣富
|
蒋将
|
3 | 2016-03-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35536
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********915322
|
4 | 2014-05-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1995-3-3 至 2015-3-2
|
营业期限: 1995-3-3 至 2035-3-2
|
5 | 2014-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐云飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郏卫红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2014-05-15 | 组织机构变更 |
姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐云飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王荣富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郏卫红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2009-11-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 房地产开****(贰级)、商品房销售。
|
一般经营项目: 房地产开****(壹级)、商品房销售。
|
8 | 2009-11-05 | 名称变更 |
台州市九鼎房地产有限公司
|
九鼎房地产有限公司
|
9 | 2009-04-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐云飞; 出资额: ****.**; 百分比: **.****%姓名: 应奇益; 出资额: ****.**; 百分比: **.****%企业名称: 九鼎建设集团股份有限公司; 出资额: ****.**; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 徐云飞; 出资额: ****.**; 百分比: **.****%姓名: 应奇益; 出资额: ****.**; 百分比: **.****%企业名称: 九鼎建设集团股份有限公司; 出资额: ****.**; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
|
10 | 2009-04-28 | 实收资本变更 |
13008
|
15008( + 15.37515% )
|