序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国强建设集团有限公司 | 65.11189% | 6633.6万人民币 |
2 | 陈希 | 10.63801% | 1083.8万人民币 |
3 | 郏庆才 | 10.63801% | 1083.8万人民币 |
4 | 曹冬富 | 7.77974% | 792.6万人民币 |
5 | 赵湘云 | 5.83235% | 594.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周喜寿
|
|
2 |
曹冬富
|
|
3 |
陈希
|
|
4 |
陈林国
|
|
5 |
杨亦贵
|
|
6 |
颜剑
|
|
7 |
胡宣友
|
|
8 |
赵湘云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
国强建设集团房地产开****有限公司仙居分公司
|
周喜寿 | 2005-03-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********0249XD
|
2 | 2015-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈林国; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈希; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡宣友; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 颜剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨亦贵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵湘云; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 郏庆才; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈林国; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈希; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡宣友; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 颜剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨亦贵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵湘云; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 周喜寿; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
3 | 2015-07-20 | 组织机构变更 |
姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈林国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈希; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡宣友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 颜剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨亦贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵湘云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 郏庆才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 曹冬富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈林国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈希; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡宣友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 颜剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨亦贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵湘云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事会主席姓名: 周喜寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
4 | 2015-07-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈林国
|
周喜寿
|
5 | 2015-04-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1995-5-2 至 2015-5-2
|
营业期限: 1995-5-2 至 2035-5-1
|
6 | 2014-08-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 房地产开****二级(有效期限至2014年7月11日止)。
|
一般经营项目: 房地产开****二级(凭有效资质证书经营)。
|
7 | 2014-04-15 | 章程修正案备案 |
见原章程
|
修正章程第五章第八条第十二款,第十一条,第二十条第六款,第七章第二十四条,第八章第二十八条,第二十九条,第三十条,第三十一条,第三十二条。
|
8 | 2013-06-25 | 名称变更 |
浙江国强房地产开****有限公司
|
国强建设集团房地产开****有限公司
|
9 | 2011-12-13 | 住所变更 |
住所: 台州市椒江区解放北路***号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:海门街道
|
住所: 台州市椒江区海正大道***号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:海门街道
|
10 | 2011-12-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 房地产开****二级(有效期限至2011年7月10日止)。
|
一般经营项目: 房地产开****二级(有效期限至2014年7月11日止)。
|