序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
虞圣掌
|
|
2 |
李强
|
|
3 |
程秉
|
|
4 |
吕尚锋
|
|
5 |
沈富清
|
|
6 |
洪大先
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶华林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 寿海滨; 证件号码: ***************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 柯正侃; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 江建海; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王友标; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 程秉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋剑波; 证件号码: ***************; 职位: 总经理; [退出]姓名:徐若倩;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吕尚锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 沈富清; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 洪大先; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 程秉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 虞圣掌; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 虞圣掌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名:徐若倩;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-07-14 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-07-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 台州燃气有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 台州市江北燃气有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 台州燃气有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 台州市江北燃气有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2022-07-14 | 法定代表人变更 |
寿海滨
|
虞圣掌
|
5 | 2018-03-02 | 法定代表人变更 |
柯正侃
|
寿海滨
|
6 | 2017-08-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********765923
|
7 | 2012-02-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 程秉; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 江建海; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 寿海滨; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 叶华林; 出资额: **; 百分比: *% [退出]企业名称: 台州燃气有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 台州市江北燃气有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 台州燃气有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2010-06-28 | 集团编号升级 |
注册号:*****54
|
注册号:*****
|
9 | 2010-06-28 | 注册号升级 |
注册号: *****54
|
注册号: *****
|
10 | 2010-06-28 | 注册号升级 |
注册号: ********354
|
注册号: ********
|