序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王以军 | 100% | 1118.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王以军
|
|
2 |
王六兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-04-20 | 行业代码变更 |
|
|
3 | 2021-04-20 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2019-10-30 | 名称变更 |
|
|
5 | 2019-10-30 | 住所变更 |
|
|
6 | 2019-10-30 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2019-10-09 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-10-09 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2019-10-09 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2019-07-02 | 住所变更 |
|
|