序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨海霞 | 50% | 15万人民币 |
2 | 舒国良 | 50% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨海霞
|
|
2 |
舒国良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:746328416
|
统一社会信用代码:*****3
|
2 | 2014-12-30 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 药品零售(范围详见《药品经营许可证》,有效期至2014年12月10日)。
|
许可经营项目: 药品零售(范围详见《药品经营许可证》,凭有效许可证经营);
|
3 | 2012-11-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002-11-28 至 2012-11-27
|
营业期限: 2002-11-28 至
|
4 | 2010-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张东磊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张银玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张银玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 舒国良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨海霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨海霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2010-09-27 | 组织机构变更 |
姓名: 张东磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张银玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张银玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 舒国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨海霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2010-09-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张银玲
|
杨海霞
|
7 | 2010-09-27 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张东磊; 出资额: 15; 百分比: 50% [退出]姓名: 张银玲; 出资额: 15; 百分比: 50% [退出]
|
姓名: 舒国良; 出资额: 15; 百分比: 50% [新增]姓名: 杨海霞; 出资额: 15; 百分比: 50% [新增]
|
8 | 2010-07-29 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 药品(范围详见《药品经营许可证》有效期至2009年12月31日)。
|
许可经营项目: 药品零售(范围详见《药品经营许可证》,有效期至2014年12月10日)。
|
9 | 2009-08-28 | 集团编号升级 |
注册号:*****21
|
注册号:*****
|
10 | 2009-08-28 | 注册号升级 |
注册号: *****21
|
注册号: *****
|