序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵长恩 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 陈建荣 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵长恩
|
|
2 |
陈建荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-10-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2020-10-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2016-12-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2011-06-03 | 变更注册号 |
|
|
6 | 2002-09-13 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|