序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-11 | 负责人变更 |
朱勇 [退出]
|
郑林才 [新增]
|
2 | 2018-10-11 | 法定代表人变更 |
朱勇
|
郑林才
|
3 | 2018-10-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:葛冬彩;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:葛冬彩;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郑林才;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑林才;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-11-15 | 负责人变更 |
蔡叔鸣 [退出]
|
朱勇 [新增]
|
5 | 2017-11-15 | 法定代表人变更 |
蔡叔鸣
|
朱勇
|
6 | 2017-11-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱婷婷;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:杨玲红;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:葛冬彩;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:葛冬彩;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:MA29WHFN3
|
统一社会信用代码:91331002MA29WHFN3W
|
8 | 2009-09-16 | 变更注册号 |
注册号: *****23
|
注册号: *****
|
9 | 2009-09-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-7-27 至 2009-7-26
|
营业期限: 1999-7-27 至 2019-7-26
|
10 | 2004-10-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张文达
|
蔡叔鸣
|