序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗军 | 51% | 5508.0万人民币 |
2 | 阮鹏宇 | 26.5% | 2862.0万人民币 |
3 | 阮新乐 | 16% | 1728.0万人民币 |
4 | 蔡宝林 | 6.5% | 702.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阮新乐
|
|
2 |
蔡宝林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:318058
|
新邮政编码:318050
|
2 | 2021-11-26 | 管辖单位变更 |
路桥金清所
|
路桥路桥所
|
3 | 2021-11-26 | 经营范围变更 |
环保设备、电子元器件研****、制造;节能技术开****;房屋租赁;物业管理;污水处理;电镀加工;塑料制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;电力电子元器件制造;非居住房地产租赁;物业管理;污水处理及其再生利用;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;电子产品销售;五金产品批****;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2021-11-26 | 住所变更 |
浙江省台州市路桥区金清镇新十六路以北、十条河以西*#厂房幢
|
浙江省台州市路桥区路桥街道永源西路**弄*号
|
5 | 2020-10-19 | 法定代表人变更 |
罗军
|
阮新乐
|
6 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 阮新乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蔡宝林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 阮新乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 阮新乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2019-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张正茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 阮新乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
8 | 2019-10-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 罗军; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张正茂; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 阮鹏宇; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 阮新乐; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 蔡宝林; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 罗军; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 阮鹏宇; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 阮新乐; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 蔡宝林; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;
|
9 | 2019-06-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 罗军; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
姓名: 罗军; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 张正茂; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 阮鹏宇; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 阮新乐; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 蔡宝林; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]
|
10 | 2019-06-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 罗薇薇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 张正茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 罗军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|