序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 奚闽志 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
奚闽志
|
|
2 |
奚丹闽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 葛幸朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 葛幸朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 裴扬滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 奚丹闽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 奚闽志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 奚闽志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
2 | 2016-12-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 裴扬滨; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 葛幸朋; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 奚闽志; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2016-12-29 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2016-12-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
葛幸朋
|
奚闽志
|
5 | 2016-05-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55477
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********892880
|
6 | 2015-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范小仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 范宇健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 范宇健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 葛幸朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 葛幸朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 裴扬滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-04-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 范小仁; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 范宇健; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 裴扬滨; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 葛幸朋; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-04-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2014-1-16 至 2044-1-15
|
营业期限: 2014-1-16 至
|
9 | 2015-04-15 | 法定代表人变更 |
范宇健
|
葛幸朋
|
10 | 2015-04-15 | 住所变更 |
住所: 天台县赤城街道罗园北路**巷**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:赤城街道
|
住所: 天台县坦头镇缸凤村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:坦头镇
|