序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晖 | 25% | 250.0万人民币 |
2 | 陈菊娥 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 王卫平 | 25% | 250.0万人民币 |
4 | 周庆磊 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周庆磊
|
|
2 |
李钢
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江中台检测有限公司广州分公司
|
刘江全 | 2022-07-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-18 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2019-03-18 | 名称变更 |
|
|
3 | 2019-03-04 | 注册资本(金)变更 |
|
|
4 | 2019-03-04 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-03-04 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2019-03-04 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2018-12-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2018-11-19 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2018-09-19 | 企业类型变更 |
|
|
10 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案 |
|
|