序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄森鑫 | 94% | 4700万人民币 |
2 | 杨勇 | 6% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄森鑫
|
|
2 |
杨勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 住所变更 |
温岭市大溪镇注塑工业园区(温岭市大溪腾鹏日用塑料制品厂内)
|
浙江省台州市温岭市泽国镇民和路**号(浙江恒磊科技有限公司内*号厂房四楼东面第一间)
|
2 | 2021-12-20 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:317525
|
新邮政编码:317500
|
3 | 2021-08-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:池海平;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:池海平;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:黄森鑫;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄森鑫;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
池海平
|
黄森鑫
|
5 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 池海平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 池海平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 赵海丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 杨勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄森鑫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 黄森鑫; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
6 | 2021-08-24 | 出资日期备案 |
姓名: 杨勇; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 池海平; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 赵海丽; 出资日期: 2036-01-01;
|
姓名: 杨勇; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 黄森鑫; 出资日期: 2036-01-01;
|
7 | 2021-08-24 | 出资比例备案 |
姓名: 杨勇; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 池海平; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 赵海丽; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 杨勇; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 黄森鑫; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
8 | 2021-08-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 池海平; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 赵海丽; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 杨勇; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 黄森鑫; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 杨勇; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
9 | 2021-08-24 | 出资方式备案 |
姓名: 杨勇; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 池海平; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 赵海丽; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 杨勇; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 黄森鑫; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
10 | 2020-05-19 | 出资日期备案 |
姓名: 卢文华; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 杨勇; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 池海平; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 谢建伟; 出资日期: 2036-01-01;
|
姓名: 杨勇; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 池海平; 出资日期: 2036-01-01;姓名: 赵海丽; 出资日期: 2036-01-01;
|