序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛彤纲 | 70% | 70万人民币 |
2 | 贾凯 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾凯
|
|
2 |
彭焕
|
|
3 |
郑薇
|
|
4 |
林富会
|
|
5 |
徐雪飞
|
|
6 |
陈啸
|
|
7 |
张珊
|
|
8 |
胡樱子
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 彭焕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林富会; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡樱子; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贾凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑薇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郑薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈啸; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈奕颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 张珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 彭焕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐雪飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 林富会; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡樱子; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贾凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑薇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郑薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈啸; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
2 | 2017-12-29 | 章程备案 |
|
|
3 | 2017-12-29 | 名称变更 |
台州市奕帆帝门工业设计有限公司
|
台州市奕帆帝门工业设计股份有限公司
|
4 | 2017-12-29 | 出资日期备案 |
姓名: 何敏; 出资日期:姓名: 贾凯; 出资日期:
|
姓名: 何敏; 出资日期: 2027-01-01姓名: 贾凯; 出资日期: 2027-01-01
|
5 | 2017-12-29 | 出资方式备案 |
姓名: 何敏; 出资额: 70万; 出资形式: 货币姓名: 贾凯; 出资额: 30万; 出资形式: 货币
|
姓名: 何敏; 出资额: 24.5万; 出资形式: 净资产姓名: 何敏; 出资额: 45.5万; 出资形式: 货币姓名: 贾凯; 出资额: 10.5万; 出资形式: 净资产姓名: 贾凯; 出资额: 19.5万; 出资形式: 货币
|
6 | 2017-12-29 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
7 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 贾凯; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 贾凯; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 张珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 彭焕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 林富会; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 胡樱子; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 贾凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑薇; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 郑薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈啸; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 陈奕颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
8 | 2015-12-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 贾凯; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 范沙丹; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 贾凯; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 何敏; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2015-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范沙丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 贾凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 贾凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 何敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 贾凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 贾凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2015-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:098508813
|
统一社会信用代码:*****E
|