序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁新军 | 51% | 510万人民币 |
2 | 祝剑 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝剑
|
|
2 |
梁新军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-01 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
2 | 2017-08-01 | 经营范围变更 |
|
新能源技术开****、光伏设备技术研****、推广;光伏设备及元器件销售;半导体材料销售;风能****电设备销售、安装、维护服务;太阳能光伏系统安装施工、维护,机电安装、施工,技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-04-01 | 名称变更 |
|
浙江广源新能源科技有限公司
|
4 | 2017-03-23 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
5 | 2017-03-23 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 祝剑; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 梁新军; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2017-03-23 | 注册资本(金)变更 |
|
1000( + 72.41379% )
|
7 | 2017-02-21 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 梁新军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 祝剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 祝剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
8 | 2017-02-21 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 祝剑; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 梁新军; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2017-02-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
祝剑
|