序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张辉 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张辉
|
|
2 |
吴业粉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-17 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理服务;物业管理服务;蔬菜配送;食品经营(餐饮服务)。(凭有效许可证经营)
|
餐饮企业管理服务;物业管理服务;蔬菜配送;餐饮服务;食品销售;日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-07-18 | 法定代表人变更 |
高嵩
|
张辉
|
3 | 2016-07-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高嵩; 出资额: **; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 张辉; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
4 | 2016-07-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高嵩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 高嵩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴业粉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 吴业粉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2016-07-18 | 组织机构变更 |
姓名: 高嵩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 高嵩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴业粉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 吴业粉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2016-07-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 餐饮企业管理服务;物业管理服务;蔬菜配送。
|
一般经营项目: 餐饮企业管理服务;物业管理服务;蔬菜配送;食品经营(餐饮服务)。(凭有效许可证经营)
|
7 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:330006720
|
统一社会信用代码:*****N
|
8 | 2015-08-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高嵩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 项洪军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 项洪军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 高嵩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 高嵩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴业粉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-08-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 项洪军; 出资额: **; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 高嵩; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
10 | 2015-08-04 | 法定代表人变更 |
项洪军
|
高嵩
|