序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州市易路购贸易有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯仁贵
|
|
2 |
江银燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
台州市台旅寰球旅游有限公司经济开****区门市部
|
尚信军 | 2019-03-13 |
2 |
台州市台旅寰球旅游有限公司椒江门市部
|
林灵 | 2018-12-04 |
3 |
台州市台旅寰球旅游有限公司温岭万泉门市部
|
连永淼 | 2018-07-03 |
4 |
台州市台旅寰球旅游有限公司临海门市部
|
刘海虹 | 2018-05-31 |
5 |
台州市台旅寰球旅游有限公司黄岩院桥营业部
|
陆加杰 | 2018-05-10 |
6 |
台州市台旅寰球旅游有限公司温岭门市部
|
方苏勤 | 2018-01-29 |
7 |
台州市台旅寰球旅游有限公司路桥营业部
|
杜陈贝 | 2018-01-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
陈柳帆
|
侯仁贵
|
2 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江银燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 侯仁贵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 侯仁贵; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 江银燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尤慧宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 江银燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2020-04-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2020-04-02 | 法定代表人变更 |
施思
|
陈柳帆
|
6 | 2020-04-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 施思; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 台州市易路购贸易有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2020-04-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:施思;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:施思;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈柳帆;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈柳帆;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2020-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尤慧宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施思; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 施思; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 尤慧宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈柳帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
9 | 2018-12-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:方苏勤;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林灵;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:*****************x
|
现联络员姓名:施思;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:施思;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2018-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方苏勤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 林灵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 林灵; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 尤慧宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 施思; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 施思; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|